M. Matre
1. M. Matre (datter av Malmfred Martinson Matre og Solveig Haugsvær). Familie/Ektefelle/partner: H. Johannesen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
2. Malmfred Martinson Matre Malmfred giftet seg med Solveig Haugsvær. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
3. Solveig Haugsvær Barn:
Generasjon: 3
6. Olaf Jetmundson Haugsvær ble født 11 Sep 1904 (sønn av Jetmund Martin Jonson Haugsvær og Malena Olsdtr. Sundland Sundland); døde 1 Jan 1974. Olaf giftet seg med Inga Olaidtr. Haugsvær. Inga (datter av Olai Severin Jonson Haugsvær og Sofia Ingebrigtsdtr. Kleiven) ble født 1 Jan 1906; døde 1 Okt 1981. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
7. Inga Olaidtr. Haugsvær ble født 1 Jan 1906 (datter av Olai Severin Jonson Haugsvær og Sofia Ingebrigtsdtr. Kleiven); døde 1 Okt 1981. Barn:
Generasjon: 4
12. Jetmund Martin Jonson Haugsvær ble født 10 Apr 1870 (sønn av Jon Jetmundson Haugsvær og Brita Mikkelsdatter Haugsvær); døde 26 Jan 1948. Jetmund giftet seg med Malena Olsdtr. Sundland Sundland cirka 1901. Malena (datter av Ole Andersen Sundland og Oline Olsdtr Borge) ble født 29 Jun 1874; døde 26 Nov 1969. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
13. Malena Olsdtr. Sundland Sundland ble født 29 Jun 1874 (datter av Ole Andersen Sundland og Oline Olsdtr Borge); døde 26 Nov 1969. Barn:
- Jon Jetmundson Haugsvær ble født 5 Jun 1901; døde 19 Mai 1986.
- O. Haugsvær
- 6. Olaf Jetmundson Haugsvær ble født 11 Sep 1904; døde 1 Jan 1974.
- H. Haugsvær
- B. Haugsvær
- A. Haugland
- G. Haugsvær
- M. Haugsvær
14. Olai Severin Jonson Haugsvær ble født 28 Apr 1867 (sønn av J. Haugsvær og K. Haugsvær); døde 5 Aug 1956. Olai giftet seg med Sofia Ingebrigtsdtr. Kleiven. Sofia ble født 11 Jul 1884; døde 18 Apr 1976. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
15. Sofia Ingebrigtsdtr. Kleiven ble født 11 Jul 1884; døde 18 Apr 1976. Barn:
- Klara Olaidtr. Haugsvær ble født 4 Sep 1903; døde 26 Mai 1986.
- 7. Inga Olaidtr. Haugsvær ble født 1 Jan 1906; døde 1 Okt 1981.
- Jon Olaison Juvik ble født 20 Jan 1908; døde 11 Des 1939.
- Signy Olaidtr Haugsvær ble født 22 Jan 1911; døde 20 Aug 1993.
- H. Haugsvær
- O. Haugsvær
- H. Juvik